Gitte Moulin
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | Combi Clean ApS (Direktør) |
Største overskud: | 891' DKK COMBI-CLEAN A/S (Nu: COMBI-CLEAN ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -471' DKK COMBI CLEAN ApS (Nu: Combi Clean ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 1.210' DKK COMBI-CLEAN A/S (Nu: COMBI-CLEAN ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 2.022' DKK COMBI-CLEAN A/S (Nu: COMBI-CLEAN ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos COMBI-CLEAN A/S (Nu: COMBI-CLEAN ApS) (2020-21) |
Længste aktivitet: | Direktør af Combi Clean ApS (19 år 4 måneder) |
Gitte Moulin har været tilknyttet Niels Brock i ca. 2 år fra 1982-84.
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1996 hos Combi Clean ApS (tidligere VICH 4602 ApS) i hvervet som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør havde Gitte Moulin i 19 år 4 måneder, inden stoppet den 9. oktober 2015.
Nu opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 657' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Combi Clean ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
COMBI-CLEAN ApS
Via Combi Clean ApS
Direktørposter (2)
-
Combi Clean ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2015 -
COMBI-CLEAN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2011
Tidslinje (15)
-
Combi Clean ApS (Nu: Moulin Holding II ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 21.08.2019
Registreringsdato: 21.08.2019 -
Combi Clean ApS (Nu: Moulin Holding II ApS)
Fratrådt som direktørDato: 21.08.2019
Registreringsdato: 21.08.2019 -
COMBI-CLEAN A/S (Nu: COMBI-CLEAN ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2019
Registreringsdato: 28.02.2019
Blå bog (fortsat)
Gitte har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Gennem en karriere som indtil nu har varet i mere end 28 år 3 måneder, har Gitte bla. Arbejdet indenfor områder som Business Strategy, New Business Development, B2B, Sales Management og Strategy.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
02.02.2018 - 21.08.2019
Ejer
01.03.2018 - 21.08.2019
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2011 - 28.02.2019
Direktør og Reel ejer
15.09.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.06.1996 - 09.10.2015
Ejer
09.07.2013 - Stadig aktiv
Direktør
12.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
17.10.2008 - 01.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
17.10.2008 - 01.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Gitte Moulin er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Combi Clean ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.151' DKK. Gennem sit holdingselskab Combi Clean ApS har Gitte dermed også andele i COMBI-CLEAN ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Gitte Moulin, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor COMBI-CLEAN A/S (Nu: COMBI-CLEAN ApS) landede et overskud på 891' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor COMBI CLEAN ApS (Nu: Combi Clean ApS) landede et underskud på 471' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 891' DKK (COMBI-CLEAN A/S (Nu: COMBI-CLEAN ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 1.210' DKK (COMBI-CLEAN A/S (Nu: COMBI-CLEAN ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 464' DKK (MOGENSEN MATHIESEN OG HENRIKSEN HOLDING ApS (Nu: MOGENSEN OG MATHIESEN HOLDING ApS)).