Ove Bruun Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 24. aug. 2000 (24 år) |
Karrieren startede hos: | BB HYDRAULIK SERVICE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.430' DKK Hydraulik Team A/S (2021) |
Største underskud: | -105' DKK OBP HOLDING ApS (2020) |
Største egenkapital: | 7.600' DKK OBP HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 4.893' DKK BB HYDRAULIK SERVICE A/S (2018-19) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos BB HYDRAULIK SERVICE A/S (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af OBP HOLDING ApS (18 år 11 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2000 ved BB HYDRAULIK SERVICE A/S i hvervet som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør havde Ove Bruun Pedersen i , før fratrædelsen den 24. august 2000.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-specialiseret engroshandel. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 2.332' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 20. november 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OBP HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Hydraulik Team A/S
Via OBP HOLDING ApS -
H.T. Ejendomme ApS
Via OBP HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
OBP HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.09.2005 -
Hydraulik Team A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.02.2019 -
H.T. Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.03.2021
Bestyrelsesposter (1)
-
Hydraulik Team A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.02.2019
Tidslinje (13)
-
H.T. Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.03.2021
Registreringsdato: 03.03.2021 -
Ove Bruun Service ApS
Fratrådt som direktørDato: 28.07.2020
Registreringsdato: 28.07.2020 -
Hydraulik Team A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.02.2019
Registreringsdato: 01.02.2019
Blå bog (fortsat)
Ove har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 24 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
03.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,34% -
Ejer og Direktør
20.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.02.2018 - 28.07.2020
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
24.08.2000 - 31.01.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Ove Bruun Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn OBP HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 7.382' DKK. Gennem sit holdingselskab OBP HOLDING ApS har Ove dermed også andele i Hydraulik Team A/S (33.34-49.99%) og H.T. Ejendomme ApS (33.34-49.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ove Bruun Pedersen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor Hydraulik Team A/S landede et overskud på 3.430' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor OBP HOLDING ApS landede et underskud på 105' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.080' DKK (Hydraulik Team A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.382' DKK (OBP HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.378' DKK (H.T. Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ove' netværk er Ulrik Dissing.