Camilla Keltov Krogsgaard
Erhvervsaktiv: | 21. aug. 1996 - 25. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERE (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 667' DKK DAN ASSURANCE CONSULT A/S (Nu: DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERE) (2013-14) |
Største underskud: | -336' DKK DAN ASSURANCE CONSULT A/S (Nu: DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERE) (2017-18) |
Største egenkapital: | 1.992' DKK DAN ASSURANCE CONSULT A/S (Nu: DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERE) (2013-14) |
Største gæld: | 1.187' DKK DAN ASSURANCE CONSULT A/S (Nu: DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERE) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERE (28 år 1 måned) |
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Camilla Keltov Krogsgaard. Sidst Camilla var registreret som erhvervsdrivende i E & S's arkiver var tilbage i 1996 ved DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERE (tidligere DAN ASSURANCE CONSULT A/S) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Camilla Keltov Krogsgaard i 28 år 1 måned, før stoppet den 25. september 2024.
Virksomhedens branche var dengang indenfor forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2013-14 som viste et overskud på 667' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. september 2024.
Tidslinje (2)
-
DAN ASSURANCE CONSULT A/S (Nu: DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERE)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2024
Registreringsdato: 25.09.2024 -
DAN ASSURANCE CONSULT A/S (Nu: DAN ASSURANCE CONSULT A/S FORSIKRINGSMÆGLERE)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.1996
Registreringsdato: 21.08.1996