Claus Gade Løvgreen
Erhvervsaktiv siden: | 20. aug. 1996 (28 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | EDELWEISS SHOWCENTER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 32.053' DKK FORSCO ApS (Nu: EverRest ApS) (2023) |
Største underskud: | -10' DKK JackLynn Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 29.265' DKK FORSCO ApS (Nu: EverRest ApS) (2019) |
Største gæld: | 65.178' DKK FORSCO ApS (Nu: EverRest ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 20 årsværk hos FORSCO ApS (Nu: EverRest ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af EverRest ApS (7 år 6 måneder) |
Det begyndte for alvor dengang i 1996 hos EDELWEISS SHOWCENTER ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Gade Løvgreen i 5 år 8 måneder, inden stoppet den 13. maj 2002.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor diskoteker og natklubber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. marts 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JackLynn Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JackLynn ApS
Via JackLynn Holding ApS
Direktørposter (3)
-
EverRest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2017 -
JackLynn Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.05.2023 -
JackLynn ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.07.2023
Tidslinje (8)
-
JackLynn ApS
Tilknyttet som direktørDato: 25.07.2023
Registreringsdato: 25.07.2023 -
JackLynn Holding ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023 -
JackLynn Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023
Blå bog (fortsat)
Claus har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
25.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
30.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
01.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
16.08.2011 - 16.06.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.08.1996 - 13.05.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Gade Løvgreen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JackLynn Holding ApS (ejer pt. 50%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 30' DKK. Igennem sit holdingselskab JackLynn Holding ApS har Claus dermed også ejerandele i JackLynn ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Claus Gade Løvgreen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor FORSCO ApS (Nu: EverRest ApS) fremviste et overskud på 32.053' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor JackLynn Holding ApS fremviste et underskud på 10' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32.053' DKK (FORSCO ApS (Nu: EverRest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 10' DKK (JackLynn Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.216' DKK (FORSCO ApS (Nu: EverRest ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 30' DKK (JackLynn Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Aaron David Womack.