Lars Johan Gideon Ezekiassen
Erhvervsaktiv siden: | 28. aug. 1996 (28 år) |
Karrieren startede hos: | INFO DESIGN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.366' DKK SANASOQ NUUK ApS (2021-22) |
Største underskud: | -444' DKK LOKALTELEFONBOGEN ApS (2020) |
Største egenkapital: | 1.736' DKK SANASOQ NUUK ApS (2022-23) |
Største gæld: | 7.215' DKK SANASOQ NUUK ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SANASOQ NUUK ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GRØNLANDS MEDIE CENTRAL ApS (19 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1996 hos INFO DESIGN ApS i rollen som Direktør, Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Direktør bestred Lars Johan Gideon Ezekiassen i 10 år 4 måneder, før stoppet d. 28. december 2006.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 som viste et underskud på 273' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. august 2022.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
INFO DESIGN ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
Grønlands Medie Center
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Tidslinje (22)
-
GRØNLANDS MEDIE CENTRAL ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
LOKALTELEFONBOGEN ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 17.01.2023
Registreringsdato: 17.01.2023 -
Grønlands Medie Center (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2023
Registreringsdato: 01.01.2023
Blå bog (fortsat)
Lars har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
03.02.1998 - 27.06.2017
Direktør
27.06.2017 - 25.08.2022
Ejer
22.08.2017 - 15.05.2024
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.06.2017 - 25.08.2022
Ejer
22.08.2017 - 17.01.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
28.08.1996 - 28.12.2006
Bestyrelsesmedlem
28.12.2006 - 27.06.2017
Direktør
27.06.2017 - 16.08.2019
Direktør
27.06.2017 - 25.08.2022
Ejer
22.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
31.05.1999 - 28.02.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor LOKALTELEFONBOGEN ApS kunne fremvise et underskud på 444' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Lars' netværk er Charlotte Pedersen.