Leif Jens Isak David Fontain
Erhvervsaktiv siden: | 1. jun. 1988 (36 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | GR-8-303 Eli Fontaine (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af GR-8-303 Eli Fontaine (36 år 4 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1988 ved GR-8-303 Eli Fontaine med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Leif Jens Isak David Fontain og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Leif nu bestreddet i 36 år 4 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen havfiskeri.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
GR-8-303 Eli Fontaine
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Westgreenland Wildlife I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (8)
-
Fiskeriselskabet 66.56 North ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 17.12.2018
Registreringsdato: 17.12.2018 -
Fiskeriselskabet 66.56 North ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.12.2018
Registreringsdato: 17.12.2018 -
Kitaa Seafood 66.56 North A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.2018
Registreringsdato: 27.11.2018
Blå bog (fortsat)
Leif har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 4 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
09.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
01.06.1988 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
23.06.2015 - 17.12.2018
Ejer
15.03.2016 - 17.12.2018
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
16.06.2017 - 27.11.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Leif' netværk er Agathe Cecilie Dorthe Tabithe Fontain.