Christian Kjærgaard
Erhvervsaktiv siden: | 7. jun. 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | FB GRAFISK HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.076' DKK FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S (2018) |
Største underskud: | -2.271' DKK FB GRAFISK HOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 16.211' DKK FB GRAFISK HOLDING A/S (2019-20) |
Største gæld: | 13.762' DKK FB GRAFISK HOLDING A/S (2016-17) |
Flest årsværk: | 12 årsværk hos FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FB GRAFISK HOLDING A/S (27 år 6 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1996 hos FB GRAFISK HOLDING A/S (tidligere FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S) som Bestyrelsesmedlem og Ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Christian Kjærgaard i 27 år 6 måneder, inden stoppet den 28. december 2023.
Dengang var virksomhedens branche indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2017-18 kunne fremvise et overskud på 3.564' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 28. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHRISTIAN KJÆRGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
FB GRAFISK HOLDING A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via CHRISTIAN KJÆRGAARD HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
CHRISTIAN KJÆRGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2003
Ejendomme (2)
Tidslinje (16)
-
FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S (Nu: FB GRAFISK HOLDING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2023
Registreringsdato: 28.12.2023 -
FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S
Fratrådt som direktørDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022 -
FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI AF 2003 A/S (Nu: FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.01.2022
Registreringsdato: 20.01.2022
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 28 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.08.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
07.06.1996 - 28.12.2023
Ejer
19.01.2010 - 10.12.2018
Reel ejer
19.01.2010 - 18.12.2018
Ejerandel: 25,29% -
Bestyrelsesmedlem
02.09.2003 - 20.01.2022
Direktør
10.12.2009 - 20.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer og Direktør
18.12.2018 - 18.11.2019
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
10.12.2018 - 18.12.2018
Ejerandel: 25,31%
Christian Kjærgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHRISTIAN KJÆRGAARD HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.247' DKK. Igennem sit holdingselskab CHRISTIAN KJÆRGAARD HOLDING ApS har Christian dermed også ejerandele i FB GRAFISK HOLDING A/S (15-19.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Christian Kjærgaard, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S fremviste et overskud på 5.076' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor FB GRAFISK HOLDING A/S fremviste et underskud på 1.031' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 728' DKK (FB GRAFISK HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 10.963' DKK (FB GRAFISK HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 4.247' DKK (CHRISTIAN KJÆRGAARD HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Erik Nyborg.