André Zimmer
Erhvervsaktiv siden: | 20. nov. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BILPLADSEN.DK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 142' DKK Magna Invest ApS (2022) |
Største underskud: | -261' DKK ABM Group ApS (2022) |
Største egenkapital: | 351' DKK ABM Group ApS (2023) |
Største gæld: | 2.084' DKK Magna Invest ApS (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Magna Invest ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Magna Invest ApS (3 år) |
Karrieren som erhvervsleder startede i 2009 i BILPLADSEN.DK ApS (tidligere AJP HANDEL ApS) i rollen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred André Zimmer i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 1. august 2011.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor detailhandel med andre varer fra stadepladser og markeder. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2011 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 25. oktober 2011.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
A-E INVEST ApS
Ejerandel: 100% -
Magna Invest ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ABM Group ApS
Via A-E INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
A-E INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.01.2023 -
Magna Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2021
Tidslinje (10)
-
A-E INVEST ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023 -
A-E INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.01.2023
Registreringsdato: 20.01.2023 -
Magna Invest ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.09.2021
Registreringsdato: 17.09.2021
Blå bog (fortsat)
André har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
31.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Ejer og Direktør
17.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
12.05.2010 - 25.04.2013
Ejer og Direktør
20.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
20.11.2009 - 01.08.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.05.2011 - 16.05.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
André Zimmer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn A-E INVEST ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 34' DKK. Gennem holdingselskabet A-E INVEST ApS har André derfor også andele i ABM Group ApS (33.34-49.99%).
Du kan også se koncerndiagram for André Zimmer, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Magna Invest ApS kunne fremvise et overskud på 142' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor A-E INVEST ApS kunne fremvise et underskud på 11' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 73' DKK (Magna Invest ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11' DKK (A-E INVEST ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 351' DKK (ABM Group ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 34' DKK (A-E INVEST ApS).
En af de forbindelser som går igen i André' netværk er Michel Madsen Christesen Christensen.