Kristen Thomsen
Erhvervsaktiv siden: | 5. aug. 1996 (28 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 74.423' DKK TIENDELADEN 1046 ApS (Nu: AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S) (2016) |
Største underskud: | -63.053' DKK TIENDELADEN 1046 ApS (Nu: AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S) (2019) |
Største egenkapital: | 154.476' DKK TIENDELADEN 1046 ApS (Nu: AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S) (2017) |
Største gæld: | 348.854' DKK TIENDELADEN 1046 ApS (Nu: AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 132 årsværk hos TIENDELADEN 1046 ApS (Nu: AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af BROOKMORE HOLDING ApS (15 år 4 måneder) |
Det begyndte den dag i 1996 i AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S (tidligere TIENDELADEN 1046 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kristen Thomsen i 6 måneder, inden stoppet d. 21. februar 1997.
I dag opererer virksomheden indenfor opførelse af bygninger. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 23.843' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KriT Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
BROOKMORE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
BROOKMORE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.04.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
IDS HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.06.2022
Registreringsdato: 21.06.2022 -
IDS HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2022
Registreringsdato: 28.02.2022 -
Inov8 Development Solutions ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.10.2019
Registreringsdato: 15.10.2019
Blå bog (fortsat)
Kristen har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 20 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
13.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter, Ejer og Direktør
15.04.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
01.02.2013 - 28.02.2022
Ejer
01.01.2018 - 21.06.2022
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
01.10.2004 - 19.12.2017
Ejer
01.10.2004 - 01.01.2019
Bestyrelsesmedlem
20.12.2017 - 15.10.2019
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2013 - 17.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristen Thomsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i TOP-LINK ApS (Nu: Inov8 Development Solutions ApS) der præsenterede et overskud på 265' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i TOP-LINK ApS (Nu: Inov8 Development Solutions ApS) der præsenterede et underskud på 1.348' DKK.
Kristen har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 2 måneder fra 2004 til 2017 hos Inov8 Development Solutions ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 23.843' DKK (TIENDELADEN 1046 ApS (Nu: AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 24.023' DKK (TIENDELADEN 1046 ApS (Nu: AALBORG ENERGIE TECHNIK A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -138' DKK (BROOKMORE HOLDING ApS).