Tue Kallestrup
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 1996 (28 år) |
Karrieren startede hos: | KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS (Direktør) |
Største overskud: | 716' DKK KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS (2020-21) |
Største underskud: | -213' DKK KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 672' DKK KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS (2020-21) |
Største gæld: | 582' DKK Kiropraktisk klinik Viborg ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS (2019-20) |
Længste aktivitet: | Ejer af KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS (25 år 2 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1996 i KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS med titlen som Direktør og Ejer. Hvervet som Direktør bestred Tue Kallestrup i 24 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 3. maj 2021.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor kiropraktorer. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020-21 kunne vise et overskud på 716' DKK. Virksomheden lukkede slutteligt d. 8. marts 2022.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tue K Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Kiropraktisk klinik Viborg ApS
Via Tue K Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Tue K Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020 -
Kiropraktisk klinik Viborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (7)
-
KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 08.03.2022
Registreringsdato: 08.03.2022 -
KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.05.2021
Registreringsdato: 03.05.2021 -
Tue K Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 17.12.2020
Registreringsdato: 17.12.2020
Blå bog (fortsat)
Tue har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.09.1996 - 03.05.2021
Ejer
12.12.1996 - 08.03.2022
Ejerandel: 50%
Tue Kallestrup er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tue K Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 310' DKK. Igennem holdingselskabet Tue K Holding ApS har Tue derfor også ejerandele i Kiropraktisk klinik Viborg ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Tue Kallestrup, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS kunne offentliggøre et overskud på 716' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor KIROPRAKTORERNE I VIBORG ApS kunne offentliggøre et underskud på 213' DKK.