Henning Mortensen
Karrieren startede hos: | HOU BRUGSFORENING. HALS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.545' DKK HOU BRUGSFORENING. HALS (2015) |
Største underskud: | -4.234' DKK HOU BRUGSFORENING. HALS (2023) |
Største egenkapital: | 17.501' DKK HOU BRUGSFORENING. HALS (2021) |
Største gæld: | 10.630' DKK HOU BRUGSFORENING. HALS (2019) |
Flest årsværk: | 18 årsværk hos HOU BRUGSFORENING. HALS (2023) |
Det hele begyndte for længe siden i HOU BRUGSFORENING. HALS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Henning Mortensen i 84 år 11 måneder, inden stoppet d. 1. februar 1999.
I dag opererer virksomheden indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 4.234' DKK.
Repræsentant (1)
-
Ulsted Skytteforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.07.2022
Tidslinje (5)
-
Ulsted Skytteforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.07.2022
Registreringsdato: 12.07.2022 -
HOU BRUGSFORENING. HALS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2012
Registreringsdato: 26.04.2012 -
HOU BRUGSFORENING. HALS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2000
Registreringsdato: 17.04.2000
Blå bog (fortsat)
Henning har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 102 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.08.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Repræsentant
12.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
29.11.2017 - 22.09.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
06.02.1914 - 01.02.1999
Bestyrelsesmedlem
17.04.2000 - 26.04.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 84 år 11 måneder fra 1914 til 1999 hos HOU BRUGSFORENING. HALS.
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Jens Jørn Vægter.