Inger Marie Thuesen
Erhvervsaktiv siden: | 30. maj 1996 (28 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | NYKREDIT FORSIKRING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NYKREDIT FORSIKRING A/S (3 år 10 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1996 ved NYKREDIT FORSIKRING A/S (tidligere ØSTIFTERNE FORSIKRING. JYLLAND A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Inger Marie Thuesen i 3 år 10 måneder, før fratrædelsen den 5. april 2000.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden forsikring. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2019 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 4. september 2019.
Tidslinje (4)
-
NYKREDIT ØSTIFTERNE FORSIKRING A/S (Nu: NYKREDIT FORSIKRING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.02.2004
Registreringsdato: 17.02.2004 -
NYKREDIT ØSTIFTERNE FORSIKRING A/S (Nu: NYKREDIT FORSIKRING A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.05.2000
Registreringsdato: 29.05.2000 -
ØSTIFTERNE FORSIKRING. JYLLAND A/S (Nu: NYKREDIT FORSIKRING A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.04.2000
Registreringsdato: 05.04.2000
Blå bog (fortsat)
Inger har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 11 år 4 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
30.05.1996 - 05.04.2000
Bestyrelsesmedlem
29.05.2000 - 17.02.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Inger har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 10 måneder fra 1996 til 2000 hos NYKREDIT FORSIKRING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Inger' netværk er Inger Marie Nørskov Kristensen.