Anne Lynggaard Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 1996 (28 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRYDENLUND VVS ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.883' DKK ApS KBIL 38 NR. 2011 (Nu: FRYDENLUND VVS ApS) (2015) |
Største underskud: | -1.294' DKK ApS KBIL 38 NR. 2011 (Nu: FRYDENLUND VVS ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 5.185' DKK ATD HOLDING ApS (Nu: FRYD HOLDING ApS) (2017) |
Største gæld: | 3.845' DKK ApS KBIL 38 NR. 2011 (Nu: FRYDENLUND VVS ApS) (2017) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos ApS KBIL 38 NR. 2011 (Nu: FRYDENLUND VVS ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af FRYDENLUND VVS ApS (8 år 3 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede i 1996 hos FRYDENLUND VVS ApS (tidligere ApS KBIL 38 NR. 2011) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Anne Lynggaard Jørgensen i 8 år 3 måneder, før stoppet d. 7. september 2004.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor vvs- og blikkenslagerforretninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 1.034' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KA Administration og Regnskabsservice ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
KA Administration og Regnskabsservice ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.11.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (8)
-
Administration og Regnskabsservice ApS (Nu: KA Administration og Regnskabsservice ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.11.2022
Registreringsdato: 15.11.2022 -
Administration og Regnskabsservice ApS (Nu: KA Administration og Regnskabsservice ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 15.11.2022
Registreringsdato: 15.11.2022 -
JYDEBUTIKKEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 07.09.2004
Registreringsdato: 07.09.2004
Blå bog (fortsat)
Anne har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 10 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
15.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
10.05.2002 - 07.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.05.1996 - 07.09.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
22.06.2000 - 28.11.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Administration og Regnskabsservice ApS (Nu: KA Administration og Regnskabsservice ApS) kunne fremvise et overskud på 20' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.034' DKK (ApS KBIL 38 NR. 2011 (Nu: FRYDENLUND VVS ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.100' DKK (ApS KBIL 38 NR. 2011 (Nu: FRYDENLUND VVS ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 56' DKK (Administration og Regnskabsservice ApS (Nu: KA Administration og Regnskabsservice ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Anne' netværk er Kirsten Linda Jacobsen.