Casper Herold Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 21. mar. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | MEDIA GRUPPEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.411' DKK Skandinavisk Display & POS A/S (2023) |
Største underskud: | -1.315' DKK HEROLD HOLDING ApS (Nu: HEROLDWINTHER ApS) (2015-16) |
Største egenkapital: | 16.693' DKK HEROLD HOLDING ApS (Nu: HEROLDWINTHER ApS) (2023-24) |
Største gæld: | 20.329' DKK BRO DISPLAY A/S (Nu: DS Smith Display Tåstrup A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos Skandinavisk Display & POS A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HEROLDWINTHER ApS (22 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1996 ved MEDIA GRUPPEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Casper Herold Jensen i 3 år, før stoppet den 15. april 1999.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2013 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. november 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HEROLDWINTHER ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
HEROLDWINTHER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2001
Ejendomme (2)
Tidslinje (18)
-
Skandinavisk Display & POS Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2023
Registreringsdato: 20.09.2023 -
Skandinavisk Display & POS Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022 -
BRO DISPLAY A/S (Nu: DS Smith Display Tåstrup A/S)
Fratrådt som direktørDato: 22.11.2016
Registreringsdato: 22.11.2016
Blå bog (fortsat)
Casper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.02.2022 - 07.09.2023
Bestyrelsesmedlem
01.03.2022 - 20.09.2023
Ejerandel: 12% -
Reel ejer
22.02.2022 - 07.09.2023
Ejerandel: 12% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
15.10.2012 - 22.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.03.2013 - 29.07.2015
Direktør
17.06.2013 - 29.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Casper Herold Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Skandinavisk Display & POS Holding ApS der præsenterede et overskud på 8.252' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved EMOTIONZ ApS der præsenterede et underskud på 993' DKK.
Casper har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 8 måneder fra 2001 til 2008 hos ATTRAQ A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 10.411' DKK (Skandinavisk Display & POS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 16.693' DKK (HEROLD HOLDING ApS (Nu: HEROLDWINTHER ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 12.502' DKK (Skandinavisk Display & POS Holding ApS).