Bjarne Bruun Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 22. mar. 1994 (30 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | COFFEE BREAK ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 866' DKK COFFEE BREAK ApS (2014) |
Største underskud: | -302' DKK Mandse Holding ApS (2022) |
Største egenkapital: | 5.786' DKK COFFEE BREAK HOLDING ApS (2014) |
Største gæld: | 3.020' DKK COFFEE BREAK ApS (2014) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos COFFEE BREAK ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af COFFEE BREAK ApS (27 år) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1994 hos COFFEE BREAK ApS som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Bjarne Bruun Nielsen i 21 år 1 måned, inden stoppet den 20. maj 2015.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 435' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mandse Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
COFFEE BREAK ApS
Via Mandse Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Mandse Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.05.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
COFFEE BREAK ApS (Salgs- og marketingdirektør)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
COFFEE BREAK HOLDING ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 21.05.2015
Registreringsdato: 21.05.2015 -
Mandse Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 21.05.2015
Registreringsdato: 21.05.2015
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
21.05.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.03.1994 - 20.05.2015
Bestyrelsesmedlem
01.06.1996 - 01.06.2023
Reel ejer
21.05.2015 - 31.05.2023
Reel ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter, Ejer og Direktør
14.12.1998 - 21.05.2015
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
17.06.2009 - 20.11.2014
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.1995 - 11.04.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Bruun Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Mandse Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.784' DKK. Igennem sit holdingselskab Mandse Holding ApS har Bjarne dermed også ejerandele i COFFEE BREAK ApS (33.34-49.99%).
Du kan se koncerndiagram for Bjarne Bruun Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor COFFEE BREAK HOLDING ApS fremviste et overskud på 795' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Mandse Holding ApS fremviste et underskud på 302' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 519' DKK (Mandse Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.784' DKK (Mandse Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 495' DKK (COFFEE BREAK ApS).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Søren Nielsen MacKay.