Hans Henrik Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 4. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | NØRHAVEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 963' DKK DEN GRAFISKE FERIEFOND (2023) |
Største underskud: | -1.015' DKK DEN GRAFISKE FERIEFOND (2022) |
Største egenkapital: | 23.940' DKK DEN GRAFISKE FERIEFOND (2014) |
Største gæld: | 1.006' DKK DEN GRAFISKE FERIEFOND (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DEN GRAFISKE FERIEFOND (8 år) |
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2000 hos NØRHAVEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Henrik Nielsen i , før stoppet d. 4. maj 2000.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2020 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 14. august 2020.
Bestyrelsesposter (1)
-
DEN GRAFISKE FERIEFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.09.2016
Ejendomme (3)
Tidslinje (9)
-
DEN GRAFISKE FERIEFOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.09.2016
Registreringsdato: 08.09.2016 -
NØRHAVEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2004
Registreringsdato: 19.04.2004 -
SCAN-TIME A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2003
Registreringsdato: 06.02.2003
Blå bog (fortsat)
Hans har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.10.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2000 - 19.04.2004
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.05.2000 - 06.02.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Henrik Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos DEN GRAFISKE FERIEFOND der præsenterede et overskud på 963' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos DEN GRAFISKE FERIEFOND der præsenterede et underskud på 1.015' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år fra 2016 til i dag hos DEN GRAFISKE FERIEFOND.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Flemming Kammersgård.