Thomas Broen
Erhvervsaktiv siden: | 7. okt. 2009 (14 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | CREATIVE GEARS HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 236' DKK Syndikatet 2013 ApS (2020-21) |
Største underskud: | -290' DKK IDEAAL ApS (2014) |
Største egenkapital: | 238' DKK Syndikatet 2013 ApS (2022) |
Største gæld: | 452' DKK IDEAAL ApS (2016) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos IDEAAL ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af IDEAAL ApS (14 år 11 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2009 hos CREATIVE GEARS HOLDING ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Thomas Broen i 4 år 5 måneder, inden stoppet den 4. april 2014.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. april 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
THOMAS BROEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
thomasbroen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
IDEAAL ApS
Via THOMAS BROEN HOLDING ApS -
Syndikatet 2013 ApS
Via THOMAS BROEN HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
Syndikatet 2013 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.12.2020 -
THOMAS BROEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.04.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Syndikatet 2013 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.12.2020
Registreringsdato: 15.12.2020 -
Eyegarden IVS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.08.2020
Registreringsdato: 27.08.2020 -
thomasbroen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.10.2019
Registreringsdato: 15.10.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
15.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer og Direktør
04.04.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.10.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2016 - 30.04.2024
Reel ejer
01.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.07.2018 - 27.08.2020
Ejerandel: 33,3%
Thomas Broen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn THOMAS BROEN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 216' DKK. Gennem sit holdingselskab THOMAS BROEN HOLDING ApS har Thomas dermed også andele i IDEAAL ApS (100%) samt Syndikatet 2013 ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Thomas Broen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor Syndikatet 2013 ApS landede et overskud på 236' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor IDEAAL ApS landede et underskud på 290' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 105' DKK (IDEAAL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (Syndikatet 2013 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 230' DKK (Syndikatet 2013 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -14' DKK (IDEAAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Christoffer Benedikt Mørch.