Kristian Okkels Birk
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 1996 (28 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN TURISMENS UDVIKLINGSCENTER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16' DKK Grautap ApS (2020) |
Største underskud: | -3.102' DKK GRAUBALLE BRYGHUS A/S (2016) |
Største egenkapital: | 5.671' DKK GRAUBALLE BRYGHUS A/S (2022) |
Største gæld: | 10.417' DKK GRAUBALLE BRYGHUS A/S (2017) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos GRAUBALLE BRYGHUS A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af GRAUBALLE BRYGHUS A/S (8 år 9 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1996 ved FONDEN TURISMENS UDVIKLINGSCENTER som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kristian Okkels Birk i 4 år 11 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2001.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 22. oktober 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Grautap ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
TROLDEN BRYGHUS ApS
Via Grautap ApS -
GRAUBALLE BRYGHUS A/S
Via Grautap ApS -
Havnekajen Kolding ApS
Via Grautap ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (13)
-
GRAUBALLE BRYGHUS A/S (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 11.03.2024
Registreringsdato: 11.03.2024 -
Grautap ApS (15-19.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.02.2019
Registreringsdato: 04.02.2019 -
GRAUBALLE BRYGHUS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2017
Registreringsdato: 31.05.2017
Blå bog (fortsat)
Kristian har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
04.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Bestyrelsesmedlem
08.07.2013 - 03.11.2015
Ejer
08.06.2015 - 11.03.2024
Bestyrelsesmedlem
04.11.2015 - 31.05.2017
Ejerandel: 10-14.99% -
Direktør
27.05.2003 - 16.10.2006
Bestyrelsesmedlem
16.10.2006 - 22.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.1996 - 28.02.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
Kristian Okkels Birk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved GRAUBALLE BRYGHUS A/S der præsenterede et underskud på 3.102' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 11 måneder fra 1996 til 2001 hos FONDEN TURISMENS UDVIKLINGSCENTER.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 492' DKK (GRAUBALLE BRYGHUS A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.484' DKK (GRAUBALLE BRYGHUS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -475' DKK (Grautap ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Thomas Kanstrup Christensen.