Dorthe Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 2. okt. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | PER INGEMANN TEXTIL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.087' DKK F.S.C. FASHION A/S NR. 2 (2015) |
Største underskud: | -1.694' DKK TORV 1 ApS NR. 117 (2022) |
Største egenkapital: | 21.591' DKK E. VITA INVEST BRØNDERSLEV ApS (Nu: PER INGEMANN TEXTIL A/S) (2014) |
Største gæld: | 3.419' DKK TORV 1 ApS NR. 93 (Nu: PR INVEST BRØNDERSLEV ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos TORV 1 A/S NR. 68 (2018) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af TORV 1 A/S NR. 68 (29 år 3 måneder) |
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1989 i PER INGEMANN TEXTIL A/S (tidligere E. VITA INVEST BRØNDERSLEV ApS) som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør havde Dorthe Jørgensen i 8 år 10 måneder, inden stoppet d. 27. august 1998.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 438' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TORV 1 ApS NR. 117
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TORV 1 A/S NR. 68
Via TORV 1 ApS NR. 117
Direktørposter (2)
-
TORV 1 A/S NR. 68
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.06.1995 -
TORV 1 ApS NR. 117
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.12.1999
Bestyrelsesposter (1)
-
TORV 1 A/S NR. 68
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.1995
Tidslinje (24)
-
SKOTT I BRØNDERSLEV A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.03.2012
Registreringsdato: 14.03.2012 -
SKOTT I BRØNDERSLEV A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2008
Registreringsdato: 14.04.2008 -
D. JØRGENSEN ApS (Nu: H.J. NIELSEN, AALBORG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 18.04.2007
Registreringsdato: 18.04.2007
Blå bog (fortsat)
Dorthe har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
07.05.1999 - Stadig aktiv
Direktør
09.12.1999 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
23.06.1995 - Stadig aktiv
Reel ejer
30.12.1999 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.04.2008 - 14.03.2012
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.04.2005 - 18.04.2007
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
12.02.2001 - 01.09.2005
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor TORV 1 ApS NR. 117 fremviste et overskud på 2.211' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor TORV 1 ApS NR. 117 fremviste et underskud på 1.694' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.398' DKK (TORV 1 ApS NR. 117).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 49' DKK (SØGAARD DETAIL ApS (Nu: KNUDSEN BYG ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 18.589' DKK (TORV 1 ApS NR. 117).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 83' DKK (SØGAARD DETAIL ApS (Nu: KNUDSEN BYG ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Dorthe' netværk er Peter Jørgensen.