Henrik Bro Krogen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 1996 (28 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | ORIGIO A/S (Direktør) |
Største overskud: | 96.773' DKK MEDI-CULT A/S (Nu: ORIGIO A/S) (2018-19) |
Største underskud: | -83.110' DKK PW Estournel ApS (2022) |
Største egenkapital: | 1.931.958' DKK PW Estournel Holding I ApS (2022) |
Største gæld: | 1.637.593' DKK PW Estournel ApS (2023) |
Flest årsværk: | 158 årsværk hos MEDI-CULT A/S (Nu: ORIGIO A/S) (2019-20) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CYTIVA, FILIAL AF CYTIVA EUROPE GMBH, TYSKLAND (6 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1996 hos ORIGIO A/S (tidligere MEDI-CULT A/S) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Henrik Bro Krogen i 3 år 10 måneder, før stoppet d. 28. december 1999.
Nu arbejder virksomheden med forskning og eksperimentel udvikling indenfor bioteknologi. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 38.294' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KrogenConsult2022 ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
KrogenConsult2022 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (38)
-
Careturner A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.08.2024
Registreringsdato: 29.08.2024 -
Careturner A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024 -
Careturner A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.04.2024
Registreringsdato: 24.04.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
01.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
24.02.2021 - 25.01.2024
Bestyrelsesmedlem
26.01.2024 - 24.04.2024
Bestyrelsesmedlem
25.04.2024 - 29.08.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2022 - 09.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.06.2022 - 09.08.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
31.01.2018 - 10.12.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Bro Krogen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos GE HEALTHCARE DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 28.294' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos PW Estournel ApS der præsenterede et underskud på 83.110' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 1 måned fra 2013 til 2019 hos CYTIVA, FILIAL AF CYTIVA EUROPE GMBH, TYSKLAND.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 83.769' DKK (PW Estournel ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.125' DKK (PW Estournel Holding I ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.931.126' DKK (PW Estournel ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 362' DKK (AMDEX A/S (Nu: AKTIESELSKABET AF 20.NOVEMBER 2003)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Hanne Nøhr Krogen.