Morten Krogh Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 28. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | MKC KROGH HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.440' DKK KELLMANN REKLAME A/S (2018) |
Største underskud: | -9' DKK KELLMANN INSTORE ApS (2014) |
Største egenkapital: | 14.826' DKK MKC KROGH HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 7.036' DKK MKC Ejendomme ApS (2018-19) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos KELLMANN REKLAME A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af MKC KROGH HOLDING ApS (15 år) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2009 hos MKC KROGH HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Morten Krogh Christensen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Morten nu besiddet i 15 år, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 15 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 1.878' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MKC KROGH HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KELLMANN REKLAME A/S
Via MKC KROGH HOLDING ApS -
MKC Ejendomme ApS
Via MKC KROGH HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MKC KROGH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.09.2009 -
KELLMANN REKLAME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.10.2009 -
MKC Ejendomme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.11.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
KELLMANN REKLAME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.10.2009
Tidslinje (9)
-
MKC Ejendomme ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.11.2018
Registreringsdato: 21.11.2018 -
KELLMANN INSTORE ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.12.2017
Registreringsdato: 28.12.2017 -
KELLMANN INSTORE ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.08.2017
Registreringsdato: 31.08.2017
Blå bog (fortsat)
Morten har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
09.10.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
16.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
28.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.10.2013 - 31.08.2017
Bestyrelsesmedlem
31.08.2017 - 28.12.2017
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Krogh Christensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MKC KROGH HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 14.826' DKK. Gennem sit holdingselskab MKC KROGH HOLDING ApS har Morten dermed også andele i KELLMANN REKLAME A/S (100%) samt MKC Ejendomme ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Morten Krogh Christensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor KELLMANN REKLAME A/S landede et overskud på 3.440' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KELLMANN INSTORE ApS landede et underskud på 9' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.878' DKK (MKC KROGH HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.826' DKK (MKC KROGH HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 920' DKK (MKC Ejendomme ApS).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Christian Oversø.