Erik Eriksen
Erhvervsaktiv siden: | 30. nov. 1989 (34 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | ERIK ERIKSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 1.375' DKK ZAVI ApS (Nu: ERIK ERIKSEN HOLDING ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -1.981' DKK ZAVI ApS (Nu: ERIK ERIKSEN HOLDING ApS) (2014-15) |
Største egenkapital: | 7.841' DKK ZAVI ApS (Nu: ERIK ERIKSEN HOLDING ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 12.666' DKK ERIK ERIKSEN 1 ApS (2014-15) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos ERIK ERIKSEN II ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af ERIK ERIKSEN HOLDING ApS (34 år 10 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte den dag i 1989 i ERIK ERIKSEN HOLDING ApS (tidligere ZAVI ApS) i hvervet som Direktør og Ejer. Erik Eriksen købte virksomheden ERIK ERIKSEN HOLDING ApS den 30. november 1989. Erik har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Hvervet som Direktør og Ejer har Erik nu besiddet i 33 år 9 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 33 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 401' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ERIK ERIKSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ERIK ERIKSEN II ApS
Via ERIK ERIKSEN HOLDING ApS -
ERIK ERIKSEN ROLDHØJ ApS
Via ERIK ERIKSEN HOLDING ApS -
ERIK ERIKSEN 1 ApS
Via ERIK ERIKSEN HOLDING ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
ERIK ERIKSEN ROLDHØJ ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.09.2023
Registreringsdato: 11.09.2023 -
ERIK ERIKSEN II ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.09.2023
Registreringsdato: 11.09.2023 -
ZAVI ApS (Nu: ERIK ERIKSEN HOLDING ApS)
Fratrådt som direktørDato: 11.09.2023
Registreringsdato: 11.09.2023
Blå bog (fortsat)
Erik har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
25.09.2008 - 11.09.2023
Reel ejer
25.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
15.06.2004 - 11.09.2023
Reel ejer
15.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
08.02.2002 - 11.09.2023
Reel ejer
15.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.11.1989 - 11.09.2023
Ejer
30.11.1989 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
18.02.2016 - 28.05.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Erik Eriksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ERIK ERIKSEN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 7.841' DKK. Gennem sit holdingselskab ERIK ERIKSEN HOLDING ApS har Erik dermed også andele i ERIK ERIKSEN II ApS (100%), ERIK ERIKSEN ROLDHØJ ApS (100%) & ERIK ERIKSEN 1 ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Erik Eriksen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor ZAVI ApS (Nu: ERIK ERIKSEN HOLDING ApS) landede et overskud på 1.375' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor ZAVI ApS (Nu: ERIK ERIKSEN HOLDING ApS) landede et underskud på 1.981' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Vivian Romdrup Eriksen.