Anne-Grethe Foss
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1996 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.858.309' DKK METROSELSKABET I/S (2022) |
Største underskud: | -183.951' DKK REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 1.696.707' DKK METROSELSKABET I/S (2023) |
Største gæld: | 46.849.412' DKK METROSELSKABET I/S (2020) |
Flest årsværk: | 332 årsværk hos METROSELSKABET I/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S (7 år 11 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1996 i BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Anne-Grethe Foss i 7 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. december 2003.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor pensionskasser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 26. april 2005.
Ejendomme (1)
Tidslinje (12)
-
AARHUS LETBANE I/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 17.04.2015
Registreringsdato: 17.04.2015 -
AARHUS LETBANE I/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.08.2012
Registreringsdato: 30.08.2012 -
REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S) (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2011
Registreringsdato: 01.09.2011
Blå bog (fortsat)
Anne-Grethe har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
30.08.2012 - 17.04.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.10.2007 - 29.01.2010
Bestyrelsesmedlem
29.01.2010 - 01.09.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
26.10.2007 - 01.11.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
14.12.2004 - 29.10.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Anne-Grethe har i alt siddet i bestyrelsen hos 5 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 11 måneder fra 1996 til 2003 hos BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 283.944' DKK (METROSELSKABET I/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 62.486' DKK (REJSEKORT A/S (Nu: Rejsekort & Rejseplan A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.696.707' DKK (METROSELSKABET I/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -186.554' DKK (AARHUS LETBANE I/S).
En af de forbindelser som går igen i Anne-Grethe' netværk er Sofie Richter Bruhns.