Ulla Øeby Pedersen
Erhvervsaktiv: | 15. maj 1995 - 31. dec. 2022 |
Karrieren startede hos: | ALCORTA INVESTMENT ApS (Direktør) |
Største overskud: | 279' DKK BJERRINGBRO GRØNTTORV ApS (Nu: GRØNTTORVET DC ApS) (2014-15) |
Største underskud: | -222' DKK B&Ø Gym ApS (2020-21) |
Største egenkapital: | 463' DKK B&Ø Gym ApS (2019-20) |
Største gæld: | 1.861' DKK B&Ø Gym ApS (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af GRØNTTORVET DC ApS (19 år 8 måneder) |
Det hele startede i 1995 hos ALCORTA INVESTMENT ApS i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Ulla Øeby Pedersen i 3 år 8 måneder, før stoppet d. 20. januar 1999.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udlejning af erhvervsejendomme. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 20. august 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ø Holding Viborg ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Grønttorvet Viborg ApS
Via Ø Holding Viborg ApS -
B&Ø Gym ApS
Via Ø Holding Viborg ApS
Direktørposter (3)
-
Ø Holding Viborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2017 -
B&Ø Gym ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.08.2017 -
Grønttorvet Viborg ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2017
Tidslinje (30)
-
Fitness-8800 Open Gym (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022 -
Fitness-8800 Open Gym (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021 -
Viborg Plantemarked ApS (Nu: Grønttorvet Viborg ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2018
Registreringsdato: 01.10.2018
Blå bog (fortsat)
Ulla har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
27.09.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
15.01.2021 - 31.12.2022
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
03.08.2017 - 01.10.2018
Direktør
03.08.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Stifter og Ejer
10.02.2017 - 01.10.2018
Direktør
10.02.2017 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
21.04.2015 - 25.04.2018
Ejer
01.10.2015 - 13.06.2018
Ejerandel: 66.66-89.99%
Ulla Øeby Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Ø Holding Viborg ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 238' DKK. Gennem holdingselskabet Ø Holding Viborg ApS har Ulla derfor også andele i Grønttorvet Viborg ApS (100%) samt B&Ø Gym ApS (66.66-89.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Ulla Øeby Pedersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor BJERRINGBRO GRØNTTORV ApS (Nu: GRØNTTORVET DC ApS) kunne fremvise et overskud på 279' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor B&Ø Gym ApS kunne fremvise et underskud på 222' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 206' DKK (Ø Holding Viborg ivs (Nu: Ø Holding Viborg ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 368' DKK (B&Ø Gym ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -25' DKK (Grønttorvet Viborg ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulla' netværk er Frederik Øeby Mikkelsen.