Per Hillebrandt Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 18. dec. 1995 (28 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | INVESTERINGSFORENINGEN JØP USA (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 555.868' DKK FRIHEDEN INVEST A/S (2020-21) |
Største underskud: | -266.051' DKK Friheden Invest Holding ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 2.764.636' DKK FRIHEDEN INVEST A/S (2017-18) |
Største gæld: | 301.740' DKK FRIHEDEN INVEST A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 103 årsværk hos BY MALENE BIRGER A/S (2016-17) |
Længste aktivitet: | Direktør af FRIHEDEN INVEST A/S (16 år 8 måneder) |
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 1995 hos INVESTERINGSFORENINGEN JØP USA som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Per Hillebrandt Jensen i 1 år 2 måneder, inden stoppet den 4. marts 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 1999 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 24. november 1999.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hillebrandt Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Direktørposter (1)
-
IC GROUP A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2020
Bestyrelsesposter (4)
-
IC GROUP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.08.2019 -
FRIHEDEN INVEST A/S
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.06.2023 -
HMFI22 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.02.2022 -
Friheden Invest Holding ApS
Bestyrelsesmedlem (Næstformand)Indtrådt: 08.06.2023
Tidslinje (46)
-
NORTH BRIDGE DK ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.05.2024
Registreringsdato: 30.05.2024 -
GREAT FRIENDS ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.01.2024
Registreringsdato: 04.01.2024 -
Hillebrandt Consult (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.11.2023
Registreringsdato: 14.11.2023
Blå bog (fortsat)
Per har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
14.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.08.2019 - Stadig aktiv
Direktør
01.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.09.2013 - 30.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
03.07.2013 - 04.01.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Hillebrandt Jensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem hos Friheden Invest Holding ApS der præsenterede et overskud på 306.000' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem hos IC GROUP A/S der præsenterede et underskud på 158.000' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år fra 2019 til i dag hos IC GROUP A/S.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Christoffer Martinsen-Kønigsfeldt.