Dan Borup Iversen
Karrieren startede hos: | G.A. HANSEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.691' DKK G. A. HANSEN A/S (2020-21) |
Største underskud: | -946' DKK G. A. HANSEN A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 10.420' DKK G. A. HANSEN, AKTIESELSKAB (Nu: G.A. HANSEN HOLDING A/S) (2016-17) |
Største gæld: | 8.560' DKK G. A. HANSEN A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos G. A. HANSEN A/S (2022-23) |
Erhvervskarrieren begyndte for længe siden i G.A. HANSEN HOLDING A/S (tidligere G. A. HANSEN, AKTIESELSKAB) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Dan Borup Iversen nu besiddet i 79 år 1 måned, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 517' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KAC HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
G. A. HANSEN A/S
Via KAC HOLDING ApS -
CPI Dashboard ApS
Via G. A. HANSEN A/S
Direktørposter (3)
-
G. A. HANSEN A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.09.2009 -
KAC HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 11.07.2013 -
CPI Dashboard ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.09.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
G.A. HANSEN HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.08.1945
Ejendomme (1)
Tidslinje (18)
-
CPI Dashboard ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.09.2024
Registreringsdato: 02.09.2024 -
CPI Dashboard ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
CPI Dashboard ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.05.2019
Registreringsdato: 06.05.2019
Blå bog (fortsat)
Dan har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 79 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
19.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
11.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.08.1945 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.05.2019 - 20.08.2024
Reel ejer
06.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
02.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2009 - Stadig aktiv
Direktør
11.09.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2016 - 25.05.2021
Reel ejer
26.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52%
Dan Borup Iversen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KAC HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 1.623' DKK. Gennem sit holdingselskab KAC HOLDING ApS har Dan dermed også andele i G. A. HANSEN A/S (50-66.65%).
Se også koncerndiagram for Dan Borup Iversen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor G. A. HANSEN A/S landede et overskud på 2.691' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor G. A. HANSEN A/S landede et underskud på 946' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 649' DKK (G. A. HANSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 9.279' DKK (G. A. HANSEN, AKTIESELSKAB (Nu: G.A. HANSEN HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 114' DKK (CPI Dashboard ApS).
En af de forbindelser som går igen i Dan' netværk er Finn Lyngby Christensen.