Michael Bøgh Majland Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SOLID DATA ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -5' DKK SOLID DATA ApS (2023) |
Største egenkapital: | -162' DKK SOLID DATA ApS (2014) |
Største gæld: | 205' DKK SOLID DATA ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af SOLID DATA ApS (28 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1995 ved SOLID DATA ApS (tidligere PBH NR. 22.966 ApS) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Michael Bøgh Majland Rasmussen i 1 år 6 måneder, før fratrædelsen den 18. juni 1997.
Nu opererer virksomheden indenfor databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et underskud på 5' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SOLID DATA ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SOLID DATA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.1995
Ejendomme (4)
Tidslinje (4)
-
SOLID DATA ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.06.1999
Registreringsdato: 01.06.1999 -
PBH NR. 22.966 ApS (Nu: SOLID DATA ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.06.1997
Registreringsdato: 18.06.1997 -
PBH NR. 22.966 ApS (Nu: SOLID DATA ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.1995
Registreringsdato: 01.12.1995
Blå bog (fortsat)
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor SOLID DATA ApS landede et underskud på 5' DKK.