Flemming Porsborg Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 17. sep. 2009 (15 år) |
Karrieren startede hos: | HYDROPAC A/S (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.305' DKK HYDRA-COMP A/S (2022) |
Største underskud: | -612' DKK HYDRA-COMP A/S (2016) |
Største egenkapital: | 17.141' DKK HYDRA-COMP A/S (2021) |
Største gæld: | 26.579' DKK HYDRA-COMP A/S (2023) |
Flest årsværk: | 41 årsværk hos HYDRA-COMP A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PORSBORG INVEST ApS (15 år) |
Det hele begyndte for alvor dengang i 2009 hos HYDROPAC A/S som Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Denne rolle havde Flemming Porsborg Nielsen i 10 år 3 måneder, inden stoppet den 18. december 2019.
Dengang var virksomhedens branche indenfor fremstilling af hydraulisk udstyr. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 kunne fremvise et overskud på 781' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 18. december 2019.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PORSBORG INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
PORSBORG INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.09.2009
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
HYDRA-COMP A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.10.2022
Registreringsdato: 11.10.2022 -
HYDRA-COMP A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2022
Registreringsdato: 21.08.2022 -
HYDRA-COMP A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.08.2022
Registreringsdato: 20.08.2022
Blå bog (fortsat)
Flemming har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
17.09.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
18.12.2020 - 31.08.2021
Bestyrelsesmedlem
01.01.2021 - 31.08.2021
Bestyrelsesmedlem
01.09.2021 - 20.08.2022
Reel ejer
01.09.2021 - 31.10.2022
Bestyrelsesmedlem
21.08.2022 - 11.10.2022
Ejerandel: 20% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
17.09.2009 - 18.12.2019
Ejerandel: 33,33%
Flemming Porsborg Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos HYDRA-COMP A/S der præsenterede et overskud på 3.305' DKK.
Flemming har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 3 måneder fra 2009 til 2019 hos HYDROPAC A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 410' DKK (HYDRA-COMP A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 12.579' DKK (HYDRA-COMP A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 2.528' DKK (PORSBORG INVEST ApS).