Ulrik Jon Jonsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1990 (34 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | TEMPONOVA ApS (Direktør) |
Største overskud: | 10.421' DKK INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS (2023) |
Største underskud: | -5.188' DKK Bidco Vækst-Invest II ApS (2023) |
Største egenkapital: | 43.076' DKK MP DENMARK A/S (2022) |
Største gæld: | 89.176' DKK Bidco Vækst-Invest II ApS (2022) |
Flest årsværk: | 27 årsværk hos MP DENMARK A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS (27 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 1990 ved TEMPONOVA ApS (tidligere A/S PSE 38 NR. 1182) i hvervet som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Rollen som Direktør havde Ulrik Jon Jonsen i 8 år 5 måneder, før fratrædelsen den 19. juni 1998.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et overskud på 358' DKK. Virksomheden ophørte endeligt den 15. juli 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Herskind ApS
Via INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS -
Herskind Bikes ApS UNDER KONKURS
Via INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS -
Bidco Vækst-Invest II ApS
Via INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS -
GoBabyGo ApS
Via Bidco Vækst-Invest II ApS -
MP DENMARK A/S
Via Bidco Vækst-Invest II ApS
Direktørposter (2)
-
INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.07.2006 -
Herskind ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2018
Bestyrelsesposter (4)
-
MP DENMARK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2023 -
GoBabyGo ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2023 -
Herskind ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.07.2022 -
Bidco Vækst-Invest II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (35)
-
K/S VINDINVEST 30
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.01.2024
Registreringsdato: 15.01.2024 -
GoBabyGo ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023 -
Bidco Vækst-Invest II ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.11.2023
Registreringsdato: 16.11.2023
Blå bog (fortsat)
Ulrik har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejer
10.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Bidco Vækst-Invest II ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS -
Bestyrelsesmedlem
23.05.2011 - 15.01.2024
Ejer
06.10.2011 - 01.07.2023
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
09.05.2018 - 12.07.2022
Direktør
09.05.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
13.07.2022 - 13.12.2023
Bestyrelsesmedlem
13.07.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
14.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,29% -
Ejer
08.11.2014 - 11.11.2016
Direktør
08.11.2014 - 12.12.2016
Reel ejer
12.11.2016 - 16.11.2023
Bestyrelsesmedlem
16.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS landede et overskud på 10.421' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor Herskind ApS landede et underskud på 2.643' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.421' DKK (INVESTERINGSSELSKABET KALMAR ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.188' DKK (Bidco Vækst-Invest II ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 39.944' DKK (Bidco Vækst-Invest II ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.551' DKK (Herskind ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ulrik' netværk er Hans-Henrik Olsen.