Jens Kristian Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 30. okt. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | JT ENTERPRISE ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 50.483' DKK STIFTELSEN SORØ AKADEMI (2019) |
Største underskud: | -11.005' DKK KJÆHR & TRILLINGSGAARD A/S (Nu: KT2018 A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 829.144' DKK STIFTELSEN SORØ AKADEMI (2021) |
Største gæld: | 36.210' DKK STIFTELSEN SORØ AKADEMI (2018) |
Flest årsværk: | 1.000 årsværk hos T. LUNDSTEEN HOLDING A/S (Nu: T. LUNDSTEEN HOLDING ApS) (2016-17) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JT ENTERPRISE ApS (24 år) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1995 hos JT ENTERPRISE ApS med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Jens Kristian Poulsen i 24 år, før stoppet d. 22. november 2019.
I dag arbejder virksomheden med udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 19.954' DKK.
Direktørposter (1)
-
STIFTELSEN SORØ AKADEMI
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2009
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSK SKOVFORENING
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.06.2004
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
T. LUNDSTEEN HOLDING A/S (Nu: T. LUNDSTEEN HOLDING ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 24.01.2022
Registreringsdato: 24.01.2022 -
KW-PLAN SOFTWARE A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.05.2021
Registreringsdato: 20.05.2021 -
EJENDOMSSELSKABET ABSALON A/S
Fratrådt som direktørDato: 24.08.2020
Registreringsdato: 24.08.2020
Blå bog (fortsat)
Jens har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 28 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
05.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.06.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2016 - 24.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2013 - 20.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.10.2009 - 24.08.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Jens Kristian Poulsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem hos DANSK SKOVFORENING der præsenterede et overskud på 32.332' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos KJÆHR & TRILLINGSGAARD A/S (Nu: KT2018 A/S) der præsenterede et underskud på 11.005' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 7 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 24 år fra 1995 til 2019 hos JT ENTERPRISE ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 27.334' DKK (STIFTELSEN SORØ AKADEMI).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 958' DKK (T. LUNDSTEEN HOLDING A/S (Nu: T. LUNDSTEEN HOLDING ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 340.716' DKK (STIFTELSEN SORØ AKADEMI).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 17.045' DKK (T. LUNDSTEEN HOLDING A/S (Nu: T. LUNDSTEEN HOLDING ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Anders Frandsen.