Preben Valdemar Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 1987 (37 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | RADIO ALS S.M.B.A. (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RADIO ALS S.M.B.A. (27 år 11 måneder) |
Det hele startede i 1987 hos RADIO ALS S.M.B.A. i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Preben Valdemar Jensen i 27 år 11 måneder, før stoppet d. 19. maj 2015.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor radiovirksomhed. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2018 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. oktober 2018.
Repræsentant (2)
-
Socialdem. Sønderborg kreds, ( lotto)
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.06.2022 -
Søby og Omegns Ringriderforening
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 14.06.2022
Tidslinje (4)
-
Søby og Omegns Ringriderforening
Tilknyttet som repræsentantDato: 14.06.2022
Registreringsdato: 14.06.2022 -
Socialdem. Sønderborg kreds, ( lotto)
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.06.2022
Registreringsdato: 08.06.2022 -
RADIO ALS S.M.B.A. (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.05.2015
Registreringsdato: 19.05.2015
Blå bog (fortsat)
Preben har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 31 år 9 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
14.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
08.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
26.05.1987 - 19.05.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Hans Ellitsgaard Jørgensen.