Kirsten Didriksen Stilling
Erhvervsaktiv siden: | 29. jun. 1995 (29 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | MAKI A/S (Direktør) |
Største overskud: | 84.867' DKK MAKI ApS (Nu: MAKI A/S) (2021) |
Største underskud: | -80' DKK KIDI HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 95.183' DKK MAKI ApS (Nu: MAKI A/S) (2022) |
Største gæld: | 113.867' DKK MAKI ApS (Nu: MAKI A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 68 årsværk hos MAKI ApS (Nu: MAKI A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af KIDI HOLDING ApS (16 år 8 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 1995 ved MAKI A/S (tidligere MAKI ApS) i rollen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Kirsten Didriksen Stilling i 8 år 3 måneder, før stoppet den 15. oktober 2003.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor engroshandel med andre husholdningsartikler. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 69.488' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KIDI HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
KIDI ApS
Via KIDI HOLDING ApS -
Vimati ApS
Via KIDI HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
Vimati ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.08.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (4)
-
Vimati ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2020
Registreringsdato: 21.08.2020 -
KIDI HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 25.01.2008
Registreringsdato: 25.01.2008 -
MAKI ApS (Nu: MAKI A/S)
Fratrådt som direktørDato: 15.10.2003
Registreringsdato: 15.10.2003
Blå bog (fortsat)
Kirsten har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.08.2020 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
21.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Ejer
25.01.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
25.01.2008 - 20.12.2023
Reel ejer
21.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,5% -
Direktør
29.06.1995 - 15.10.2003
Ejerandel: Intet ejerskab
Kirsten Didriksen Stilling er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KIDI HOLDING ApS (ejer lige nu 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.290' DKK. Gennem holdingselskabet KIDI HOLDING ApS har Kirsten derfor også andele i KIDI ApS (50-66.65%) og Vimati ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Kirsten Didriksen Stilling, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor KIDI HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.781' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor KIDI HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 80' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Kirsten' netværk er Flemming Stilling Didriksen.