Knud Erik Nordby
Erhvervsaktiv siden: | 22. jun. 1995 (29 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | HN 2016 A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 7.785' DKK ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S) (2016) |
Største underskud: | -2.898' DKK TEKT A/S (2021) |
Største egenkapital: | 4.707' DKK ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S) (2018) |
Største gæld: | 22.249' DKK FKF, BYPARKEN ApS (2014) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos TEKT A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af HN 2016 A/S (29 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1995 ved HN 2016 A/S (tidligere ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Stifter og Ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Knud Erik Nordby nu besiddet i 29 år 2 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
I dag opererer virksomheden indenfor arkitektvirksomhed. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 147' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
KEN HOLDING, ESBJERG ApS
Ejerandel: 100% -
KEN 60 ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FKF, BYPARKEN ApS
Via KEN HOLDING, ESBJERG ApS -
HN 2016 A/S
Via KEN 60 ApS
Direktørposter (2)
-
KEN HOLDING, ESBJERG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.06.2006 -
KEN 60 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.05.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
TEKT A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.08.2020
Registreringsdato: 06.08.2020 -
ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S) (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 10.08.2016
Registreringsdato: 10.08.2016 -
TEKT A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2016
Registreringsdato: 01.07.2016
Blå bog (fortsat)
Knud har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
10.05.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
11.07.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Direktør
13.06.2006 - Stadig aktiv
Ejer
10.10.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
24.08.2016 - 06.08.2020
Ejerandel: 20% -
Bestyrelsesmedlem
01.07.2016 - 06.08.2020
Reel ejer
10.10.2016 - 06.08.2020
Ejerandel: 20%
Knud Erik Nordby er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn KEN 60 ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.708' DKK. Gennem sit holdingselskab KEN 60 ApS har Knud dermed også andele i HN 2016 A/S (33.34-49.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Knud Erik Nordby, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S) landede et overskud på 7.785' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014 hvor KEN HOLDING, ESBJERG ApS landede et underskud på 493' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 926' DKK (TEKT PROJECT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.491' DKK (ARKITEKTFIRMAET HALLEN & NORDBY A/S (Nu: HN 2016 A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 673' DKK (KEN HOLDING, ESBJERG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Knud' netværk er Finn Ehlers.