Ejvind Runge Henriksen
Erhvervsaktiv siden: | 20. okt. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FONDEN LINTRUP ZOO PARK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 397' DKK TORNUM AUTO A/S (2018) |
Største underskud: | -235' DKK TORNUM AUTO A/S (2019) |
Største egenkapital: | 976' DKK TORNUM AUTO A/S (2018) |
Største gæld: | 3.702' DKK TORNUM AUTO A/S (2020) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos TORNUM AUTO A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af FONDEN LINTRUP ZOO PARK (4 år 5 måneder) |
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 1995 i FONDEN LINTRUP ZOO PARK i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Ejvind Runge Henriksen i 4 år 5 måneder, inden stoppet d. 4. april 2000.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor botaniske og zoologiske haver samt naturreservater. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 27. maj 2011.
Repræsentant (1)
-
LINTRUP VANDVÆRK
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 13.12.2022
Tidslinje (5)
-
LINTRUP VANDVÆRK
Tilknyttet som repræsentantDato: 13.12.2022
Registreringsdato: 13.12.2022 -
TORNUM AUTO A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.09.2008
Registreringsdato: 01.09.2008 -
TORNUM AUTO A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.06.2008
Registreringsdato: 27.06.2008
Blå bog (fortsat)
Ejvind har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
13.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
27.06.2008 - 01.09.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.10.1995 - 04.04.2000
Ejerandel: Intet ejerskab
Ejvind har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 5 måneder fra 1995 til 2000 hos FONDEN LINTRUP ZOO PARK.