Hans Christian Bjørn
Erhvervsaktiv siden: | 5. apr. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | COWI GULF A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 12.085' DKK BRUUN & SØRENSEN ENERGITEKNIK A/S (Nu: COWI GULF A/S) (2014) |
Største underskud: | -7.323' DKK BRUUN & SØRENSEN ENERGITEKNIK A/S (Nu: COWI GULF A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 28.983' DKK BRUUN & SØRENSEN ENERGITEKNIK A/S (Nu: COWI GULF A/S) (2015) |
Største gæld: | 43.712' DKK BRUUN & SØRENSEN ENERGITEKNIK A/S (Nu: COWI GULF A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 64 årsværk hos BRUUN & SØRENSEN ENERGITEKNIK A/S (Nu: COWI GULF A/S) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af COWI GULF A/S (6 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 1995 hos COWI GULF A/S (tidligere BRUUN & SØRENSEN ENERGITEKNIK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Hans Christian Bjørn i 1 år 1 måned, før stoppet d. 23. maj 1996.
Nu arbejder virksomheden med rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 481' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Fjernvarme Rådgivning v/Hans Bjørn
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Fjernvarme Rådgivning v/Hans Bjørn (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 14.08.2018
Registreringsdato: 14.08.2018 -
EMT NORDIC A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.06.2016
Registreringsdato: 22.06.2016 -
EMT NORDIC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.03.2015
Registreringsdato: 31.03.2015
Blå bog (fortsat)
Hans har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
14.08.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
17.10.2017 - 01.08.2018
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2015 - 22.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
26.03.2009 - 19.03.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Hans Christian Bjørn har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem hos EMT NORDIC A/S der præsenterede et overskud på 5.195' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 11 måneder fra 2009 til 2013 hos DANISH BOARD OF DISTRICT HEATING.
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Dorthe Poulsen Lautrup.