Erik Schou Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | FRØJK FISKEPARK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 110' DKK FRØJK FISKEPARK (2014) |
Største underskud: | -44' DKK FRØJK FISKEPARK (2015) |
Største egenkapital: | 2.857' DKK FRØJK FISKEPARK (2014) |
Største gæld: | 69' DKK FRØJK FISKEPARK (2015) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FRØJK FISKEPARK (6 år 9 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2010 hos FRØJK FISKEPARK med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Erik Schou Nielsen i 4 år 11 måneder, før stoppet d. 30. december 2014.
I dag arbejder virksomheden med ferskvandsbrug. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2015 kunne vise et underskud på 44' DKK.
Repræsentant (1)
-
Vejforeningen Langelinie
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 11.12.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (3)
-
Vejforeningen Langelinie
Tilknyttet som repræsentantDato: 11.12.2023
Registreringsdato: 11.12.2023 -
FRØJK FISKEPARK
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.12.2014
Registreringsdato: 30.12.2014 -
FRØJK FISKEPARK
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010
Blå bog (fortsat)
Erik har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
11.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2010 - 30.12.2014
Reel ejer
18.12.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Niels-Ole Bjerregaard.