Sonja Solvej Pedersen
Karrieren startede hos: | ØLGOD BRUGSFORENING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.256' DKK ØLGOD BRUGSFORENING (2020) |
Største underskud: | -1.346' DKK ØLGOD BRUGSFORENING (2022) |
Største egenkapital: | 15.641' DKK ØLGOD BRUGSFORENING (2021) |
Største gæld: | 26.658' DKK ØLGOD BRUGSFORENING (2018) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos ØLGOD BRUGSFORENING (2020) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for nu flere år siden ved ØLGOD BRUGSFORENING i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Sonja Solvej Pedersen i 85 år 2 måneder, før fratrædelsen den 3. april 2001.
I dag opererer virksomheden indenfor supermarkeder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et underskud på 560' DKK.
Tidslinje (2)
-
ØLGOD BRUGSFORENING (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.04.2001
Registreringsdato: 03.04.2001 -
ØLGOD BRUGSFORENING (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 14.01.1916
Registreringsdato: 14.01.1916
Blå bog (fortsat)
Sonja har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 92 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
14.01.1916 - 03.04.2001
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Sonja' netværk er Kurt Teglgaard.