Henrik Sorth
Erhvervsaktiv siden: | 25. jun. 1995 (29 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | HENRIK SORTH ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 727' DKK HJ Revision ApS (2022) |
Største underskud: | -246' DKK HENRIK SORTH A/S (Nu: HENRIK SORTH ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 3.150' DKK HENRIK SORTH A/S (Nu: HENRIK SORTH ApS) (2023) |
Største gæld: | 8.789' DKK H.S.A.G. ApS (Nu: GENBULK ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos HJ Revision ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HENRIK SORTH ApS (29 år 3 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 1995 i HENRIK SORTH ApS (tidligere HENRIK SORTH A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henrik Sorth og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Bestyrelsesmedlem, Ejer, Direktør og Stifter har Henrik nu bestreddet i 23 år 10 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 23 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 kunne vise et overskud på 509' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HENRIK SORTH ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
H.S. 2000 ApS
Via HENRIK SORTH ApS -
HJ Revision ApS
Via HENRIK SORTH ApS
Direktørposter (2)
-
H.S. 2000 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.01.1996 -
HENRIK SORTH ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.06.1995
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
HENRIK SORTH A/S (Nu: HENRIK SORTH ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.05.2019
Registreringsdato: 15.05.2019 -
HENSO ApS
Fratrådt som direktørDato: 03.01.2008
Registreringsdato: 03.01.2008 -
DANEPORT SHIPPING ApS (Nu: FERIEFERIE ApS)
Fratrådt som direktørDato: 03.12.2004
Registreringsdato: 03.12.2004
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Direktør og Reel ejer
29.01.1996 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
25.06.1995 - 15.05.2019
Ejer og Direktør
25.06.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
19.11.2004 - 03.01.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
23.12.2003 - 03.12.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Sorth er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HENRIK SORTH ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.150' DKK. Igennem holdingselskabet HENRIK SORTH ApS har Henrik derfor også ejerandele i H.S. 2000 ApS (100%) & HJ Revision ApS (33.34-49.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Henrik Sorth, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor HENRIK SORTH A/S (Nu: HENRIK SORTH ApS) kunne offentliggøre et overskud på 517' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor HENRIK SORTH A/S (Nu: HENRIK SORTH ApS) kunne offentliggøre et underskud på 246' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 644' DKK (HJ Revision ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.150' DKK (HENRIK SORTH A/S (Nu: HENRIK SORTH ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 552' DKK (HJ Revision ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jens Faurholt.