Rune Posniak Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. dec. 1982 (41 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIRKERØD BILFORUM ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 864' DKK BIRKERØD BILFORUM ApS (2015) |
Største underskud: | -3.205' DKK NIELS PEDERSEN HOLDING A/S (2022) |
Største egenkapital: | 9.670' DKK NIELS PEDERSEN HOLDING A/S (2015) |
Største gæld: | 6.441' DKK NIELS PEDERSEN AUTOMOBILER A/S (2014) |
Flest årsværk: | 15 årsværk hos BIRKERØD BILFORUM ApS (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af NIELS PEDERSEN AUTOMOBILER A/S (21 år 1 måned) |
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 1982 ved BIRKERØD BILFORUM ApS (tidligere TEAM AD ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem, Direktør og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Rune Posniak Pedersen i 18 år 5 måneder, før stoppet den 23. maj 2001.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 kunne vise et overskud på 864' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 17. september 2024.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
NIELS PEDERSEN HOLDING A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
NIELS PEDERSEN AUTOMOBILER A/S UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via NIELS PEDERSEN HOLDING A/S -
BIRKERØD BILFORUM ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Via NIELS PEDERSEN HOLDING A/S
Ejendomme (1)
Tidslinje (27)
-
BIRKERØD BILFORUM ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
NIELS PEDERSEN HOLDING A/S
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024 -
NIELS PEDERSEN AUTOMOBILER A/S
Fratrådt som direktørDato: 04.07.2024
Registreringsdato: 04.07.2024
Blå bog (fortsat)
Rune har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 39 år 9 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
26.05.1997 - 29.04.1999
Bestyrelsesmedlem
19.05.2003 - 15.03.2015
Ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Direktør
16.03.2015 - 12.05.2022
Bestyrelsesmedlem
16.03.2015 - 04.07.2024
Direktør
18.04.2023 - 04.07.2024
Ejerandel: 90-99.99% -
Bestyrelsesmedlem
27.06.1996 - 29.04.1999
Bestyrelsesmedlem
19.05.2003 - 04.07.2024
Direktør
10.05.2012 - 12.05.2022
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Direktør
18.04.2023 - 04.07.2024
Ejerandel: 97,5% -
Bestyrelsesmedlem
15.12.1982 - 23.05.2001
Direktør
10.05.2012 - 12.05.2022
Reel ejer
01.01.2015 - Stadig aktiv
Direktør
18.04.2023 - 04.07.2024
Ejerandel: 97,5% -
Bestyrelsesmedlem
27.08.2014 - 10.10.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Rune Posniak Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn NIELS PEDERSEN HOLDING A/S (ejer lige nu 97,5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 2.745' DKK. Igennem holdingselskabet NIELS PEDERSEN HOLDING A/S har Rune derfor også ejerandele i NIELS PEDERSEN AUTOMOBILER A/S (100%) og BIRKERØD BILFORUM ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Rune Posniak Pedersen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor BIRKERØD BILFORUM ApS kunne offentliggøre et overskud på 864' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor NIELS PEDERSEN HOLDING A/S kunne offentliggøre et underskud på 3.205' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 871' DKK (NIELS PEDERSEN AUTOMOBILER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.646' DKK (NIELS PEDERSEN AUTOMOBILER A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 63' DKK (BIRKERØD BILFORUM ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Jette Jakobsen.