Alice Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 30. dec. 1994 (29 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Familielægerne i Holme ApS (Direktør) |
Største overskud: | 5.808' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER LOMHOLT OG ØSTERGÅRD ApS (Nu: Familielægerne i Holme ApS) (2016) |
Største underskud: | -753' DKK ALICE ØSTERGAARD HOLDING ApS (2022) |
Største egenkapital: | 6.365' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER LOMHOLT OG ØSTERGÅRD ApS (Nu: Familielægerne i Holme ApS) (2018) |
Største gæld: | 4.338' DKK ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER LOMHOLT OG ØSTERGÅRD ApS (Nu: Familielægerne i Holme ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER LOMHOLT OG ØSTERGÅRD ApS (Nu: Familielægerne i Holme ApS) (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af Familielægerne i Holme ApS (20 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 1994 hos Familielægerne i Holme ApS (tidligere ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER LOMHOLT OG ØSTERGÅRD ApS) med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Alice Østergaard i 20 år 6 måneder, før stoppet d. 1. juli 2015.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor alment praktiserende læger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2016 kunne vise et overskud på 5.808' DKK. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 23. juni 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALICE ØSTERGAARD HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
ALICE ØSTERGAARD HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2012
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER LOMHOLT OG ØSTERGÅRD ApS (Nu: Familielægerne i Holme ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2015
Registreringsdato: 01.07.2015 -
ALICE ØSTERGAARD HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 04.06.2012
Registreringsdato: 04.06.2012 -
BERNT OG ØSTERGAARD HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.06.2012
Registreringsdato: 04.06.2012
Blå bog (fortsat)
Alice har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 8 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
04.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.12.1994 - 01.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.05.2012 - 04.06.2012
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ALICE ØSTERGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 2.047' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ALICE ØSTERGAARD HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 753' DKK.