Mads Vernon Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 27. mar. 1995 (29 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | JVL A/S (Direktør) |
Største overskud: | 21.223' DKK APAXIUM HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 80.244' DKK APAXIUM HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 4.876' DKK APAXIUM HOLDING ApS (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af JVL A/S (29 år 6 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1995 hos JVL A/S (tidligere JVL INDUSTRI ELEKTRONIK A/S) i rollen som Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Titlen som Direktør har Mads Vernon Jørgensen nu bestreddet i 29 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af elektriske motorer, generatorer og transformere. Virksomheden er stadig aktiv men har endnu ikke aflagt sit første regnskab.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
APAXIUM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JVL A/S
Via APAXIUM HOLDING ApS -
JVL INTERNATIONAL ApS
Via JVL A/S
Direktørposter (3)
-
JVL INTERNATIONAL ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.05.2003 -
APAXIUM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2004 -
JVL A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.03.1995
Bestyrelsesposter (1)
-
JVL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.03.1995
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
APAXIUM HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 30.01.2004
Registreringsdato: 30.01.2004 -
JVL HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 30.01.2004
Registreringsdato: 30.01.2004 -
APAXIUM HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.01.2004
Registreringsdato: 30.01.2004
Blå bog (fortsat)
Mads har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 29 år 6 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
30.01.2004 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
20.05.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør, Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
27.03.1995 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør
25.11.2003 - 30.01.2004
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor APAXIUM HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 21.223' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Bo Bække Jessen.