Kasper Ødum Buur
Erhvervsaktiv siden: | 4. sep. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Klintorp Holding ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 72' DKK KLINTORP INVENTIONS ApS (Nu: Klintorp Holding ApS) (2023) |
Største underskud: | -185' DKK KLINTORP INVENTIONS ApS (Nu: Klintorp Holding ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 164' DKK KLINTORP INVENTIONS ApS (Nu: Klintorp Holding ApS) (2018) |
Største gæld: | 215' DKK KLINTORP INVENTIONS ApS (Nu: Klintorp Holding ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos KLINTORP INVENTIONS ApS (Nu: Klintorp Holding ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Badminton Tours ApS (3 år 5 måneder) |
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2009 ved Klintorp Holding ApS (tidligere KLINTORP INVENTIONS ApS) som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Kasper Ødum Buur i 2 år 8 måneder, før fratrædelsen den 26. maj 2012.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen detailhandel med hobbyartikler, musikinstrumenter, sportsudstyr, legetøj, cykler via internet. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 72' DKK.
Direktørposter (1)
-
Badminton Tours ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.04.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Badminton Tours ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.04.2021
Registreringsdato: 23.04.2021 -
KLINTORP INVENTIONS ApS (Nu: Klintorp Holding ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2012
Registreringsdato: 26.05.2012 -
KLINTORP INVENTIONS ApS (Nu: Klintorp Holding ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.09.2009
Registreringsdato: 04.09.2009
Blå bog (fortsat)
Kasper har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 6 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.04.2021 - 31.03.2023
Direktør
23.04.2021 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.09.2009 - 26.05.2012
Ejerandel: Intet ejerskab