Søren Stemann Beck
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 1999 (25 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | GREY WORLDWIDE ADVERTISING NORDIC A/S (Direktør) |
Største overskud: | 24.893' DKK ENVISION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S) (2016-17) |
Største underskud: | -1.319' DKK GORM Agency A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 31.353' DKK ENVISION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 38.556' DKK ENVISION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Direktør af STEMANN BECK HOLDING ApS (21 år 5 måneder) |
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 1999 i GREY WORLDWIDE ADVERTISING NORDIC A/S (tidligere EGEBERG REKLAMEBUREAU A/S) som Direktør. Hvervet som Direktør havde Søren Stemann Beck i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2001.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 8. juni 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STEMANN BECK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
STEMANN BECK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.04.2003
Tidslinje (40)
-
GORM Agency A/S
Fratrådt som direktørDato: 18.06.2024
Registreringsdato: 18.06.2024 -
ENVISION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.12.2023
Registreringsdato: 07.12.2023 -
GORM LARSEN & ZORNIG A/S (Nu: GORM Agency A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.04.2023
Registreringsdato: 14.04.2023
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Reel ejer
01.04.2003 - Stadig aktiv
Ejer
30.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
08.12.2010 - 12.02.2017
Bestyrelsesmedlem
08.12.2010 - 14.04.2023
Reel ejer
01.01.2017 - 31.12.2017
Direktør
13.02.2017 - 18.06.2024
Reel ejer
01.01.2018 - 18.06.2024
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem
01.11.2021 - 07.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
22.09.2016 - 22.02.2023
Reel ejer
01.01.2017 - 31.12.2017
Direktør
13.02.2017 - 22.02.2023
Reel ejer
01.01.2018 - 22.02.2023
Ejerandel: 10% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.02.2013 - 02.06.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor GORM Agency A/S fremviste et overskud på 2.297' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor GORM Agency A/S fremviste et underskud på 1.319' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 13.393' DKK (ENVISION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 75' DKK (GORM Agency A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 31.353' DKK (ENVISION REKLAMEBUREAU A/S (Nu: GORM x ENVISION A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 695' DKK (GORM Agency A/S).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Søren Michael Kofoed.