Alex Mørch-Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 13. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | NIE-MET METAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.321' DKK ARCELORMITTAL COMMERCIAL LONG DENMARK A/S (Nu: ARCELORMITTAL COMMERCIAL DENMARK ApS) (2019) |
Største underskud: | -38' DKK Ethos Group IVS (Nu: Ethos Group ApS) (2018) |
Største egenkapital: | 2.691' DKK ARCELORMITTAL COMMERCIAL LONG DENMARK A/S (Nu: ARCELORMITTAL COMMERCIAL DENMARK ApS) (2020) |
Største gæld: | 8.008' DKK ARCELORMITTAL COMMERCIAL LONG DENMARK A/S (Nu: ARCELORMITTAL COMMERCIAL DENMARK ApS) (2014) |
Flest årsværk: | 11 årsværk hos ARCELORMITTAL COMMERCIAL LONG DENMARK A/S (Nu: ARCELORMITTAL COMMERCIAL DENMARK ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Direktør af ARCELORMITTAL COMMERCIAL DENMARK ApS (14 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 1994 ved NIE-MET METAL A/S (tidligere NIEMANN METAL A/S) som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Alex Mørch-Petersen i 3 år 9 måneder, før fratrædelsen den 10. august 1998.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 10. december 2004.
Direktørposter (1)
-
ARCELORMITTAL COMMERCIAL DENMARK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.07.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Ethos Group IVS (Nu: Ethos Group ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 06.07.2022
Registreringsdato: 06.07.2022 -
Ethos Group IVS (Nu: Ethos Group ApS) (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 11.04.2016
Registreringsdato: 11.04.2016 -
ARCELORMITTAL COMMERCIAL LONG DENMARK A/S (Nu: ARCELORMITTAL COMMERCIAL DENMARK ApS)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.12.2012
Registreringsdato: 14.12.2012
Blå bog (fortsat)
Alex har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 11 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
11.04.2016 - 06.07.2022
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
31.07.2010 - 14.12.2012
Direktør
31.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
13.10.1994 - 10.08.1998
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor ARCELORMITTAL COMMERCIAL LONG DENMARK A/S (Nu: ARCELORMITTAL COMMERCIAL DENMARK ApS) fremviste et overskud på 1.321' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Ethos Group IVS (Nu: Ethos Group ApS) fremviste et underskud på 38' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Alex' netværk er Jørn Junevicius Nielsen.