Ahmet Karacan
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1994 (29 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | UNIFOOD IMPORT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 11.279' DKK UNIFOOD HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -2.271' DKK VICH 4165 A/S (Nu: UNIFOOD IMPORT A/S) (2013-14) |
Største egenkapital: | 64.382' DKK UNIFOOD HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 44.673' DKK VICH 4165 A/S (Nu: UNIFOOD IMPORT A/S) (2015-16) |
Flest årsværk: | 22 årsværk hos UNIFOOD HOLDING ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af UNIFOOD IMPORT A/S (28 år 10 måneder) |
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1994 ved UNIFOOD IMPORT A/S (tidligere VICH 4165 A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem, Reel ejer og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Ahmet Karacan i 28 år 2 måneder, før fratrædelsen den 28. februar 2023.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 viste et overskud på 11.183' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SEYF HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
TEK Food ApS
Via SEYF HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
TEK Food ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2021 -
SEYF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 24.01.2011
Ejendomme (2)
Tidslinje (11)
-
UNIFOOD HOLDING ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
VICH 4165 A/S (Nu: UNIFOOD IMPORT A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.02.2023
Registreringsdato: 28.02.2023 -
TEK Food ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.09.2021
Registreringsdato: 15.09.2021
Blå bog (fortsat)
Ahmet har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 29 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
24.01.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.03.2008 - 15.12.2023
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2006 - 28.02.2023
Reel ejer
24.01.2011 - 15.12.2023
Ejerandel: 27,8% -
Bestyrelsesmedlem
01.12.1994 - 28.02.2023
Reel ejer
25.01.1995 - 15.12.2023
Direktør
11.11.1999 - 31.07.2021
Ejerandel: 25%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor VICH 4165 A/S (Nu: UNIFOOD IMPORT A/S) landede et overskud på 8.985' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor VICH 4165 A/S (Nu: UNIFOOD IMPORT A/S) landede et underskud på 2.271' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.388' DKK (TEK Food ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 15.477' DKK (MIRAN HOLDING ApS (Nu: SEYF HOLDING ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.081' DKK (TEK Food ApS).