Anders Poulsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 1988 (36 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS (Direktør) |
Største overskud: | 4.722' DKK ASX 13896 ApS (Nu: ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS) (2019) |
Største underskud: | -142' DKK Democratic Sound ApS (2023-24) |
Største egenkapital: | 5.740' DKK ASX 13896 ApS (Nu: ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS) (2019) |
Største gæld: | 6.512' DKK Democratic Sound ApS (2023-24) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Democratic Sound ApS (2023-24) |
Længste aktivitet: | Direktør af ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS (36 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 1988 hos ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS (tidligere ASX 13896 ApS) i rollen som Direktør og Ejer. Titlen som Direktør har Anders Poulsen nu bestreddet i 36 år 1 måned, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et underskud på 12' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Democratic Sound ApS
Via ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS
Direktørposter (1)
-
ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.1988
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Democratic Sound ApS
Fratrådt som direktørDato: 21.12.2021
Registreringsdato: 21.12.2021 -
Democratic Sound ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.11.2020
Registreringsdato: 09.11.2020 -
CIRCLESHOT ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.07.2015
Registreringsdato: 02.07.2015
Blå bog (fortsat)
Anders har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 36 år 2 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.08.1988 - Stadig aktiv
Ejer
22.12.1994 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
09.11.2020 - 21.12.2021
Reel ejer
21.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 49% -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2011 - 02.07.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor ASX 13896 ApS (Nu: ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS) kunne fremvise et overskud på 4.722' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2015 hvor ASX 13896 ApS (Nu: ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS) kunne fremvise et underskud på 80' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023-24 var et underskud på 142' DKK (Democratic Sound ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.494' DKK (ASX 13896 ApS (Nu: ANDERS POULSEN RÅDGIVENDE CIVILINGENIØRER ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 216' DKK (Democratic Sound ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Christian Poulsen.