Per Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1991 (32 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | MARINE EL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 17.948' DKK Hirtshals Havnefond Holding ApS (2023) |
Største underskud: | -2.743' DKK EJERSELSKABET AF 3. MAJ 2012 ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 30.060' DKK K/S H-HF Mølle I (2019) |
Største gæld: | 99.542' DKK Havnefondens Byggeselskab ApS (2019) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos MARINE EL A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af MARINE EL A/S (28 år 1 måned) |
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 1991 i MARINE EL A/S (tidligere VICH 3129 A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Per Christensen i 28 år 1 måned, før fratrædelsen d. 20. november 2019.
I dag arbejder virksomheden med reparation og vedligeholdelse af skibe og både. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 685' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SALLIE OG MIK Invest ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
SALLIE OG MIK Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2009
Bestyrelsesposter (8)
-
Hirtshals Havnefond
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.11.2018 -
Hirtshals Havnefond Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2019 -
Havnefondens Byggeselskab ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2019 -
H-HF Mølle IV ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2019 -
H-HF Mølle II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2019 -
H-HF Mølle III ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.02.2019 -
K/S H-HF Mølle I
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2024 -
FirstLBG ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.09.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
K/S H-HF Mølle I
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2024
Registreringsdato: 01.05.2024 -
FirstLBG ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2021
Registreringsdato: 03.09.2021 -
MARINE EL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.11.2020
Registreringsdato: 05.11.2020
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i Hirtshals Havnefond Holding ApS der præsenterede et overskud på 17.948' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i EJERSELSKABET AF 3. MAJ 2012 ApS der præsenterede et underskud på 2.743' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 28 år 1 måned fra 1991 til 2019 hos MARINE EL A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 17.948' DKK (Hirtshals Havnefond Holding ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 143' DKK (FirstLBG ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 29.565' DKK (Hirtshals Havnefond).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 16' DKK (Havnefondens Byggeselskab ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Carsten Sigsgaard Andersen.