Lone Husted
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1994 (29 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | LUCTOR BELTING INTERNATIONAL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.919' DKK V2TEL A/S (Nu: SUPERTEL A/S) (2017) |
Største underskud: | -5.847' DKK Un-limited A/S (2017-19) |
Største egenkapital: | 21.334' DKK V2TEL A/S (Nu: SUPERTEL A/S) (2017) |
Største gæld: | 12.947' DKK V2TEL A/S (Nu: SUPERTEL A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos LUCTOR BELTING DENMARK ApS (Nu: FLEXBELT A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af HUSTED HOLDING ApS (28 år 2 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1994 hos LUCTOR BELTING INTERNATIONAL ApS (tidligere ApS KBIL 9 NR. 1863) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Lone Husted i 8 år 7 måneder, inden stoppet den 23. maj 2003.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 22. december 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HUSTED HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
PLANCORE HOLDING ApS
Via HUSTED HOLDING ApS -
SPOTONSTORE ApS
Via PLANCORE HOLDING ApS -
Plancore Development A/S
Via PLANCORE HOLDING ApS -
Plancore Finance A/S
Via PLANCORE HOLDING ApS -
ApS Difko Romania II
Via PLANCORE HOLDING ApS -
ApS Difko Romania I
Via PLANCORE HOLDING ApS -
Key2Capital ApS
Via PLANCORE HOLDING ApS -
COMTICO ApS
Via Key2Capital ApS -
Encoded ApS
Via HUSTED HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SPOTONSTORE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2006 -
HUSTED HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.12.1996 -
Encoded ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2017
Bestyrelsesposter (3)
-
PLANCORE HOLDING ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 16.01.2003 -
Plancore Development A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2021 -
Plancore Finance A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (25)
-
Plancore Finance A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021 -
Plancore Development A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2021
Registreringsdato: 15.12.2021 -
Un-limited A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.07.2018
Registreringsdato: 12.07.2018
Blå bog (fortsat)
Lone har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,66% -
Reel ejer
14.11.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
26.06.2019 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
15.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Lone Husted er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HUSTED HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.255' DKK. Gennem sit holdingselskab HUSTED HOLDING ApS har Lone dermed også andele i PLANCORE HOLDING ApS (100%) samt Encoded ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Lone Husted, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Lone Husted har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos ApS KBIL 38 NR. 2500 (Nu: PLANCORE HOLDING ApS) der præsenterede et overskud på 668' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-19 som bestyrelsesmedlem hos Un-limited A/S der præsenterede et underskud på 5.847' DKK.
Lone har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 8 måneder fra 2003 til i dag hos PLANCORE HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.326' DKK (LUCTOR BELTING DENMARK ApS (Nu: FLEXBELT A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 270' DKK (ApS Difko Romania II).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 11.438' DKK (LUCTOR BELTING DENMARK ApS (Nu: FLEXBELT A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -354' DKK (B Group Property Development A/S (Nu: Plancore Development A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Lone' netværk er Steen Rye Jeppesen.