Preben Seidenschnur
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 1989 (34 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | FORENINGSKALENDEREN ApS (Direktør) |
Største overskud: | 262' DKK X.Z.T. - 303 ApS (Nu: FORENINGSKALENDEREN ApS) (2020) |
Største underskud: | -415' DKK X.Z.T. - 303 ApS (Nu: FORENINGSKALENDEREN ApS) (2017) |
Største egenkapital: | 1.278' DKK PDS-EJENDOMME ApS (2023) |
Største gæld: | 2.651' DKK X.Z.T. - 303 ApS (Nu: FORENINGSKALENDEREN ApS) (2018) |
Flest årsværk: | 7 årsværk hos X.Z.T. - 303 ApS (Nu: FORENINGSKALENDEREN ApS) (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af FORENINGSKALENDEREN ApS (34 år 11 måneder) |
Karrieren som leder begyndte den dag i 1989 ved FORENINGSKALENDEREN ApS (tidligere X.Z.T. - 303 ApS) i hvervet som Direktør og Reel ejer. Rollen som Direktør har Preben Seidenschnur nu besiddet i 34 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu opererer virksomheden indenfor kommunikationsdesign og grafisk design. Virksomheden er stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 86' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Inurse ApS
Ejerandel: 100% -
SEIDENSCHNUR HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
FORENINGSKALENDEREN ApS
Via SEIDENSCHNUR HOLDING ApS -
PDS-EJENDOMME ApS
Via SEIDENSCHNUR HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SEIDENSCHNUR HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.11.2007 -
FORENINGSKALENDEREN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.1989 -
PDS-EJENDOMME ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2010
Tidslinje (9)
-
Inurse ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2019
Registreringsdato: 01.01.2019 -
Inurse ApS (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
Inurse ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.04.2016
Registreringsdato: 26.04.2016
Blå bog (fortsat)
Preben har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 34 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
04.05.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer og Direktør
02.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.10.1989 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.11.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
26.04.2016 - 31.12.2018
Ejer
01.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.02.1998 - 23.10.2002
Ejerandel: Intet ejerskab
Preben Seidenschnur er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn SEIDENSCHNUR HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 890' DKK. Gennem sit holdingselskab SEIDENSCHNUR HOLDING ApS har Preben dermed også andele i FORENINGSKALENDEREN ApS (100%) og PDS-EJENDOMME ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Preben Seidenschnur, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor X.Z.T. - 303 ApS (Nu: FORENINGSKALENDEREN ApS) landede et overskud på 262' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor X.Z.T. - 303 ApS (Nu: FORENINGSKALENDEREN ApS) landede et underskud på 415' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 98' DKK (PDS-EJENDOMME ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.278' DKK (PDS-EJENDOMME ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -429' DKK (Inurse ApS).
En af de forbindelser som går igen i Preben' netværk er Dorthe Seidenschnur.