Per Overgaard Nielsen
Erhvervsaktiv: | 2. jun. 2009 - 5. sep. 2024 |
Karrieren startede hos: | PER OVERGAARD NIELSEN HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 41.039' DKK NØRHOLM ApS (2016-17) |
Største underskud: | -14.405' DKK MIDTCONSULT A/S (Nu: AFRY ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 50.401' DKK Partnerselskabet Viborgvej 1, Herning (2023) |
Største gæld: | 143.890' DKK MIDTCONSULT A/S (Nu: AFRY ApS) (2023) |
Flest årsværk: | 305 årsværk hos MIDTCONSULT A/S (Nu: AFRY ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PER OVERGAARD NIELSEN HOLDING ApS (15 år 3 måneder) |
Det startede for alvor en dag i 2009 ved PER OVERGAARD NIELSEN HOLDING ApS med titlen som Direktør, Stifter og Ejer. Virksomheden blev alene stiftet af Per Overgaard Nielsen og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Rollen som Direktør, Stifter og Ejer har Per nu bestreddet i 9 år 3 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her 9 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et underskud på 281' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Den Clairvoyante Healer
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
PER OVERGAARD NIELSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Altistøttestrømper.dk ApS
Via PER OVERGAARD NIELSEN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
PER OVERGAARD NIELSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.09.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
CONVENTUS A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 18.12.2023
Tidslinje (28)
-
I/S Kådnermarksvej 3 (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 05.09.2024
Registreringsdato: 05.09.2024 -
I/S Kådnermarksvej 3 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
CONVENTUS A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.12.2023
Registreringsdato: 18.12.2023
Blå bog (fortsat)
Per har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 3 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
18.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
07.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
22.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2024 - 05.09.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
09.06.2016 - 21.01.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Per Overgaard Nielsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PER OVERGAARD NIELSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 4.815' DKK. Igennem holdingselskabet PER OVERGAARD NIELSEN HOLDING ApS har Per derfor også ejerandele i Altistøttestrømper.dk ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Per Overgaard Nielsen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Per Overgaard Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016-17 som bestyrelsesmedlem ved NØRHOLM ApS der præsenterede et overskud på 41.039' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved MIDTCONSULT HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 12.898' DKK.
Per har i alt siddet i bestyrelsen hos 9 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 3 måneder fra 2010 til 2020 hos EJENDOMSSELSKABET MC ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 23.471' DKK (MIDTCONSULT A/S (Nu: AFRY ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 434' DKK (MIDTCONSULT P/S (Nu: ÅF Buildings Denmark P/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 50.401' DKK (Partnerselskabet Viborgvej 1, Herning).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -315' DKK (Altistøttestrømper.dk ApS).
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Heidi Stenild Nielsen.